Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Bygade 135, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ishøj Bygade 135, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Den Hollandske Malermester ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Climate Coating Danmark ApS. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Bygade 135, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Direktion: Joost Egbertus Zeij (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskab og anden passiv kapitalanbringelse. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-09 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Legale ejere: Joost Egbertus Zeij (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Navne: Joost Zeij Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Reelle ejere: Joost Egbertus Zeij (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Stiftere: Joost Egbertus Zeij (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Vedtægter: 2023-01-09 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)