Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Anne Kathrine Madsen Styrup (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 60, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Anne Kathrine Madsen Styrup (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er markering, annoncering, medier samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Anne Styrup Holding ApS, Dilsad ApS, ADPR Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: Styrup Medier ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Kathrine Madsen Styrup, Dilsad Sahin, Anders Daniel Panduro Riis (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Stiftere: Dilsad ApS, Anne Styrup Holding ApS, ADPR Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)