Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 tilføjes Legale ejere: Birch KC Holding ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-11 tilføjes Direktion: Lars Bay-Smidt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-05 tilføjes Navne: Birch Gødvad Kompakthuse ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-04 fjernes Navne: Birch Gødvad Øst ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-05 tilføjes Vedtægter: 2024-04-05 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: Maria Charlotte Sneftrup (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Peder Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Direktion: Peder Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse, opførelse, administration og udleje af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-11 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2023-01-11 tilføjes Navne: Birch Gødvad Øst ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-01-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Stiftere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Vedtægter: 2023-01-11 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)