Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Constantins Vej 7, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2024-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 17, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2023-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KE Process ApS. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 17, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 17, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 17, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 17, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 17, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-01-10 tilføjes Direktion: Daniel Kunisch Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Legale ejere: Daniel Kunisch Eriksen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Navne: KE Holding A2023 ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Reelle ejere: Daniel Kunisch Eriksen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Stiftere: Daniel Kunisch Eriksen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-12)