Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Betina Olesen | 19.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Larsen | 19.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kiilerich Madsen | 19.08.2020 | formand |
Kirsten Annette Sørensen | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Svendsen | 26.04.2016 | suppleant |
Mikael Jacobsen | 22.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kiilerich Madsen | 22.04.2015 | 18.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Janie Winther Christiansen | 22.04.2015 | 26.04.2016 | suppleant |
Kenneth Post | 10.04.2014 | 22.04.2015 | suppleant |
Jens Ole Svendsen | 15.03.2012 | 10.04.2014 | suppleant |
Torben Ansgar Bomann Sørensen | 14.03.2011 | 15.03.2012 | suppleant |
Kristian Fogh Schmidt | 15.03.2010 | 14.03.2011 | suppleant |
Jens Christian Jensen | 01.04.2009 | 19.08.2020 | formand |
Mikael Jacobsen | 26.03.2008 | 15.03.2010 | suppleant |
Susanne Therkildsen | 30.03.2006 | 19.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Susan Gunna Johansen | 30.03.2006 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Betina Olesen | 30.03.2006 | 22.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Birkelund | 30.03.2006 | 30.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Keld Aage Milland | 07.04.2005 | 19.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Svend Hermann Pedersen | 05.04.2005 | 22.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Karin Helene Dalgaard | 09.04.2003 | 05.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peter Henningsen | 21.03.2002 | 26.03.2008 | suppleant |
Jytte Sørensen | 21.03.2002 | 30.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Creutz Poder | 29.03.2001 | 09.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Britta Madsen | 29.03.2001 | 09.04.2003 | formand |
Anders Peter Kaltoft | 29.03.2001 | 21.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Preben Hviid Larsen | 29.03.2001 | 21.03.2002 | suppleant |
Dorte Madsen | 06.04.2000 | 26.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Yrsa Jensen | 06.04.2000 | 21.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Keld Aage Milland | 06.04.2000 | 29.03.2001 | suppleant |
Anders Peter Kaltoft | 21.03.1998 | 21.03.1998 | suppleant |
Svend Anker Hansen | 06.03.1887 | 29.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Inger Hedegaard Donslund | 06.03.1887 | 04.10.2000 | formand |
Ejgil Christensen | 06.03.1887 | 04.10.2000 | suppleant |
Peter Henningsen | 06.03.1887 | 06.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erik Rasmussen | 06.03.1887 | 29.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Keld Aage Milland | 06.03.1887 | 29.04.1996 | suppleant |