Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-27 fjernes Direktion: Hasan Cifci (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-27 fjernes Legale ejere: Hasan Cifci (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-27 fjernes Reelle ejere: Hasan Cifci (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 225, st., 2200 København N (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornerosevej 91, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Direktion: Hasan Cifci (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-06-27 fjernes Direktion: Raja Talat Mehmood (direktør) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-27 tilføjes Legale ejere: Hasan Cifci (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-06-27 tilføjes Reelle ejere: Hasan Cifci (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: Raja Talat Mehmood (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Raja Talat Mehmood (direktør) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Ersin Ortatepe (direktør) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-23 tilføjes Reelle ejere: Raja Talat Mehmood (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Ersin Ortatepe (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornerosevej 91, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-01-11 tilføjes Direktion: Ersin Ortatepe (direktør) (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-11 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Legale ejere: Kebab Holding ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Navne: ELV Kebab ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Reelle ejere: Ersin Ortatepe (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Stiftere: Kebab Holding ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-01-11 tilføjes Vedtægter: 2023-01-11 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-27)