Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-09 fjernes Direktion: Christopher Lawrence Løkken Ager (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 2., 1270 København K (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Christopher Lawrence Løkken Ager (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter, samt anden virksomhed, der er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.400,00 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Christopher Lawrence Løkken Ager (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: CAGR Holding ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christopher Lawrence Løkken Ager (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Stiftere: Christopher Lawrence Løkken Ager (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-13)