Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Float Technologies ApS. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gray Matter AI ApS. (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SmallClaims ApS. (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Harba Systems ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SmallClaims ApS. (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2024-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Harba Systems ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-11-23 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Rønje (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-23 fjernes Legale ejere: Perceval ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-11-22 fjernes Legale ejere: Thorbjørn Rønje (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 815.000,00 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Rønje, Perceval ApS, N. Rasmussen Holding ApS, H7 ApS, Karlson Holding ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-10-08 fjernes Legale ejere: Thorbjørn Rønje (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 tilføjes Vedtægter: 2023-10-09 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Gade-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Direktion: Yngvi Reynberg Karlson (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber eller foretage investeringer i øvrigt. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-09 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Rønje (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Navne: Morph Capital V A/S (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Reelle ejere: Thorbjørn Rønje (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Stiftere: Thorbjørn Rønje (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Vedtægter: 2023-01-09 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-09)