Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Fie Marie Manley Andersson (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 17, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Direktion: Fie Marie Manley Andersson (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med skønheds- og tatoveringssalon og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-04 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Legale ejere: Fie Marie Manley Andersson (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Navne: Amuse.Ink ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Reelle ejere: Fie Marie Manley Andersson (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Stiftere: Fie Marie Manley Andersson (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-01-04 tilføjes Vedtægter: 2023-01-04 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)