Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksø 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytoften 25, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytoften 25, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Direktion: Steffan Mastek (direktør) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Formål: Selskabets er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Navne: Steffan Mastek Holding ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 fjernes Navne: ApS KBUS 18 nr. 501 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 nr. 501 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-16 tilføjes Legale ejere: Steffan Mastek (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-16 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-16 tilføjes Reelle ejere: Steffan Mastek (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-16 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-09)