Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-09 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 8, 4. 10., 2450 København SV (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 54, 1. 102., 2400 København NV (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 54, 1. 102., 2400 København NV (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Mikael Zhang (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-21 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Legale ejere: Holdingvirksomhed ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Navne: Calmado ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Reelle ejere: Mikael Zhang (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Stiftere: Mikael Zhang (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-09)