Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 86, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 68, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 tilføjes Hjemmeside: www.foder-fritid.dk (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: sd@foder-fritidweb.dk (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-01-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 68, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-12-22 tilføjes Direktion: Lasse Keung Rehde (direktør) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er online salg af dyrefoder og tilbehør, samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-22 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: Lasse Keung Rehde (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Navne: Foder & Fritid Net ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Lasse Keung Rehde (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Stiftere: Lasse Keung Rehde (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-05)