Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkelyparken 50, 2670 Greve (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Direktion: Ayaz Asad Choughti (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-03 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Legale ejere: Ayaz Asad Choughti (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Navne: ZAC Holding ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Reelle ejere: Ayaz Asad Choughti (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Stiftere: Ayaz Asad Choughti (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vaegtlaegen ApS. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Laegevagt-vikar ApS. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelyparken 50, 2670 Greve (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Direktion: Ayaz Asad Choughti (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed ved investering gennem ejerbesiddelser i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-03 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Legale ejere: Ayaz Asad Choughti (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Navne: ZAC Holding ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Reelle ejere: Ayaz Asad Choughti (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Stiftere: Ayaz Asad Choughti (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)