Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 tilføjes Navne: M.K Holding ApS (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-04 tilføjes Navne: GTS Biler ApS (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-04 fjernes Navne: GTS Biler ApS (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 tilføjes Vedtægter: 2023-01-05 (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-04 tilføjes Vedtægter: 2023-01-04 (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovledet 42, 1. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Direktion: Mohammad Ali Koja (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-04 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Legale ejere: Mohammad Ali Koja (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Ali Koja (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Stiftere: Mohammad Ali Koja (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-04)