Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Simonsen | 21.12.2023 | direktør |
Simon McKennell Simonsen | 30.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Nielsen | 30.06.2023 | 21.12.2023 | direktør |
Martin Nielsen | 04.01.2023 | 03.04.2023 | direktør |
Simon McKennell Simonsen | 04.01.2023 | 03.04.2023 | direktør |