Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 4, 3330 Gørløse (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 4, 3330 Gørløse (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Legale ejere: Birgitte Ardahl Levinsen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Legale ejere: Søren Olesen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Ardahl Levinsen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Reelle ejere: Søren Olesen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 4, 3330 Gørløse (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-11-22 tilføjes Direktion: Birgitte Ardahl Levinsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og yde investeringsvirksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Legale ejere: Søren Olesen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-22 tilføjes Navne: Birgitte Ardahl Levinsen Holding ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Olesen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Vedtægter: 2022-11-22 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-04)