Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Aleksandar Petkovic (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 101, st. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 101, st. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 101, st. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-01-02 tilføjes Direktion: Aleksandar Petkovic (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-02 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Alex@sananordic.com (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Legale ejere: Aleksandar Petkovic (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Navne: Sana Group ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Reelle ejere: Aleksandar Petkovic (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Stiftere: Aleksandar Petkovic (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-01-02 tilføjes Vedtægter: 2023-01-02 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)