Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 tilføjes Vedtægter: 2024-06-26 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auktionsgade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Auktionsgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auktionsgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-13 tilføjes Direktion: Claus Ravn (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding- og investeringsvirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-13 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Legale ejere: Vendel Holding ApS, Astra Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Navne: AusSin Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Reelle ejere: Claus Ravn, Jonas Vendel (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Stiftere: Vendel Holding ApS, Astra Holding ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)