Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 17, 2., 1414 København K (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 30, 1., 1127 København K (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-26 tilføjes Reelle ejere: Casper Kaae Sønderby, Søren Kaae Sønderby (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 fjernes Reelle ejere: Casper Kaae Sønderby, Søren Kaae Sønderby (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-05-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-04-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber, samt andre dertil relaterede aktiviteter. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 tilføjes Navne: Twig Redwood ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-25 fjernes Navne: Twig Asset Management ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-01-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 30, 1., 1127 København K (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-12-22 tilføjes Direktion: Casper Kaae Sønderby (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle løsninger til styring af fysiske aktiver på elnettet, herunder at eje andele i fysiske aktiver og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn samt at eje kapitalandele m.v. i selskaber m.v. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-22 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: Trunk Holding ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Navne: Twig Asset Management ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Casper Kaae Sønderby, Søren Kaae Sønderby (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2022-12-22 tilføjes Stiftere: Trunk Holding ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-02)