Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-21 fjernes Legale ejere: Antler Europe Fund I AB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 tilføjes Legale ejere: Antler Europe Fund I AB, Kindbrand ApS, Boiesen Holding ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-02-21 fjernes Legale ejere: Kindbrand ApS, Boiesen Holding ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 tilføjes Reelle ejere: Muhammad Ahmad Jibrel Tommalieh, Iusef Abdel Hafith, Morten Boiesen Holm (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-21 fjernes Reelle ejere: Muhammad Ahmad Jibrel Tommalieh, Iusef Abdel Hafith, Morten Boiesen Holm (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 13, 2. tv., 1656 København V (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Bestyrelse: Morten Boiesen Holm (formand) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Direktion: Muhammad Ahmad Jibrel Tommalieh (direktør) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle online læringsapplikationer for virksomheder til udvikling af medarbejderes kompetencer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-28 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Legale ejere: Kindbrand ApS, Boiesen Holding ApS, Muhammad Ahmad Jibrel Tommalieh (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-28 tilføjes Navne: Your Lea ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Reelle ejere: Muhammad Ahmad Jibrel Tommalieh, Iusef Abdel Hafith, Morten Boiesen Holm (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Stiftere: Muhammad Ahmad Jibrel Tommalieh, Kindbrand ApS, Boiesen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Vedtægter: 2022-12-28 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-30)