Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Binavne | Vedtægter | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 tilføjes Legale ejere: LI-RA Holding ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-09 fjernes Legale ejere: Hammer Godt Holding ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-08 fjernes Legale ejere: LI-RA Holding ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-09 fjernes Reelle ejere: Peter Bleshøy Hald (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-27 tilføjes Bestyrelse: Simon Bruhn Groth (formand) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Bestyrelse: Peter Bleshøy Hald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-26 fjernes Bestyrelse: Rasmus Holm Thomsen (formand) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Direktion: Rasmus Holm Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Direktion: Peter Bleshøy Hald (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Legale ejere: LI-RA Holding ApS, Hammer Godt Holding ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-26 fjernes Legale ejere: Hammer Godt Holding ApS, LI-RA Holding ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Bleshøy Hald, Rasmus Holm Thomsen (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-26 fjernes Reelle ejere: Peter Bleshøy Hald (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-01-23 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-10-30 tilføjes Binavne: Attento Leasing A/S, Attento Finans A/S, Attento Cars A/S, Attento Biler A/S (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-26 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Holm Thomsen (formand) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-10-26 fjernes Bestyrelse: Claus Plum (formand) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-26 tilføjes Legale ejere: Hammer Godt Holding ApS, LI-RA Holding ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-10-26 fjernes Legale ejere: ASSESS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Bleshøy Hald (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-10-25 fjernes Reelle ejere: Peter Bleshøy Hald (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-26 tilføjes Vedtægter: 2023-10-26 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-24 tilføjes Vedtægter: 2023-10-24 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-24 tilføjes Navne: Attento A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 fjernes Navne: Selskabet af 2022 A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 11, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Plum (formand) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Direktion: Peter Bleshøy Hald (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber; a. at drive erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer, b. at drive erhvervsvirksomhed med leasing og udlejning af køretøjer og beslægtede områder; c. at drive handel, finansiering og Investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-30 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: ASSESS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Navne: Selskabet af 2022 A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-12-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Bleshøy Hald (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-12-30 tilføjes Stiftere: ASSESS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Vedtægter: 2022-12-30 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-30)