Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Roldvej 7, 9510 Arden (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØRGEN RASMUSSEN GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-23 tilføjes Direktion: Peter Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-23 fjernes Direktion: Jørgen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-12 tilføjes Legale ejere: Helle Elisabeth Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-12 fjernes Legale ejere: Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-11 fjernes Legale ejere: Helle Elisabeth Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-12 tilføjes Reelle ejere: Helle Elisabeth Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-12 fjernes Reelle ejere: Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-11 fjernes Reelle ejere: Helle Elisabeth Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roldvej 7, 9510 Arden (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-11-16 tilføjes Direktion: Jørgen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder besidde aktier, anparter, obligationer, fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 63.750,00 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jr@jrg.dk (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Helle Elisabeth Rasmussen, Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2022-11-16 tilføjes Navne: Helle og Jørgen Rasmussen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Helle Elisabeth Rasmussen, Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-28)