Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Nørgaard Storm Pedersen | 01.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Monberg | 01.06.2023 | 01.08.2023 | adm. dir |
Danny Christoffer Friis Knudsen | 01.06.2023 | 12.06.2023 | direktør |
Per Monberg | 19.01.2023 | 31.05.2023 | direktør |
Axel Manøe Jepsen | 22.12.2022 | 19.01.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Nørgaard Storm Pedersen | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Axel Manøe Jepsen | 01.08.2023 | formand |
John Jensen | 22.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Axel Manøe Jepsen | 22.12.2022 | 31.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Nørgaard Storm Pedersen | 22.12.2022 | 31.07.2023 | formand |