Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-13 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-08-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Kasper Cetti Svenningsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Kristine Swalethorp (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Cetti Svenningsen, Fie Samson Cetti Svenningsen (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: NAYA Group ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: House of awakening ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Cetti Svenningsen, Fie Samson Cetti Svenningsen (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Lars Braun Nielsen, Kristine Swalethorp (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-30 fjernes Navne: NAYA CPH ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-01-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Braun Nielsen, Kristine Swalethorp (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-01-18 fjernes Reelle ejere: Nayamaria Juhl (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Reelle ejere: Kristine Swalethorp, Lars Braun Nielsen (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Direktion: Nayamaria Juhl (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 50, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 50, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-01-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Braun Nielsen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-12-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bülowsvej 50, 1870 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-12-23 tilføjes Direktion: Nayamaria Juhl (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2022-12-23 tilføjes Formål: Selskabes formål er at tilbyde ydelser for at fremme sundhed og forebygge sygdom. Derudover udlejer selskabet ligeledes lokaler ud og driver butik samt andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-23 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Legale ejere: NAYA Group ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-12-23 tilføjes Navne: NAYA CPH ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-12-23 tilføjes Reelle ejere: Kristine Swalethorp, Nayamaria Juhl (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2022-12-23 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2022-12-23 tilføjes Stiftere: NAYA Group ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Vedtægter: 2022-12-23 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)