Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Regnskabs år | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-26 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-26 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-26 tilføjes Vedtægter: 2023-09-26 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Val-Dek ApS. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vroldvej 174, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Lucia Valeria Ørnfeldt Svensson (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerings virksomhed og herunder at eje kapitalandele, immaterielle rettigheder, fast ejendom og investeringsprojekter. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-08-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-21 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-12-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Legale ejere: Lucia Valeria Ørnfeldt Svensson, Peehr Mathias Ørnfeldt Svensson (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Navne: Val Dek Holding ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Reelle ejere: Lucia Valeria Ørnfeldt Svensson, Peehr Mathias Ørnfeldt Svensson (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Stiftere: Peehr Mathias Ørnfeldt Svensson, Lucia Valeria Ørnfeldt Svensson (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)