Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-28 tilføjes Vedtægter: 2023-03-28 (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Charlotte Winther Behrsin Sørensen (formand) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Winther Behrsin Sørensen (formand) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-22 tilføjes Direktion: Aske Behrsin Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, produktion og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-22 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: Behrsin Holding ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Navne: Black Flamingo ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Aske Behrsin Hansen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Stiftere: Behrsin Holding ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)