Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-25 tilføjes Vedtægter: 2024-03-25 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-22 tilføjes Vedtægter: 2024-03-22 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Twig Energy ApS. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Twig Energy ApS. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Twig Redwood ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: SP BAT01F ApS. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SP BAT01F ApS. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 17, 2., 1414 København K (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 30, 1., 1127 København K (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-26 tilføjes Reelle ejere: Casper Kaae Sønderby, Søren Kaae Sønderby (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 fjernes Reelle ejere: Casper Kaae Sønderby, Søren Kaae Sønderby (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 30, 1., 1127 København K (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Casper Kaae Sønderby (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele m.v. i selskaber m.v. og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 409.304,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Legale ejere: CaKaSonde ApS, HappySquid Aps, RBP ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Navne: Trunk Holding ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Reelle ejere: Casper Kaae Sønderby, Søren Kaae Sønderby (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-12-21 tilføjes Stiftere: RBP ApS, INGWAR ApS, HappySquid Aps, DRAGONHEART CAPITAL ApS, CaKaSonde ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)