Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 61, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 13, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Ingharstef@gmail.com (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Green Survey ApS. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 13, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Direktion: Ingeborg Harlev Steffensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-09 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Legale ejere: Ingeborg Harlev Steffensen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Navne: Harlev Steffensen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Reelle ejere: Ingeborg Harlev Steffensen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Stiftere: Ingeborg Harlev Steffensen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Vedtægter: 2022-12-09 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)