Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-10 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-23 tilføjes Navne: Lejel ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 fjernes Navne: Lejel Konsulent ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-21 tilføjes Navne: Lejel Konsulent ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 tilføjes Vedtægter: 2022-12-23 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinterslevvej 26, 8370 Hadsten (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Ida Lejel (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor byggeri, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-21 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Legale ejere: Lejel Holding ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Reelle ejere: Ida Lejel (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Stiftere: Lejel Holding ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)