Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiddegårdsvej 1, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Direktion: Henrik Hauge Mols (direktør) (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-19 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Legale ejere: Henrik Mols Holding ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Navne: HM Energi Forsyning ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Reelle ejere: Henrik Hauge Mols (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Stiftere: Henrik Mols Holding ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiddegårdsvej 1, 7300 Jelling (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2023-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiddegårdsvej 1, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-12-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiddegårdsvej 1, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-12-19 tilføjes Direktion: Henrik Hauge Mols (direktør) (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af energi og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-19 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Mols Holding ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Navne: HM Energi Forsyning ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hauge Mols (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Stiftere: Henrik Mols Holding ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-16)