Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Bestyrelse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Hovedbranche | Kapital | ||||
Revision fravalgt | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holsted Park 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Mikael Rubenius (direktør) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2023-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S AAGE LANGKJÆR. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EILAND ELINSTALLATION A/S. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EL-COMP ApS. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: El og Teknik ApS. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FILTENBORG EL A/S. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S POUL LARSEN AUTORISERET EL- OG VVS-INSTALLATØR. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-10-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MICHAEL WULFF A/S. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2024-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIDTFJORD EL A/S. (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRANDBY EL-TEKNIK A/S. (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SÆBY EL A/S. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Michael Hemicke (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Pål Hardersen Prydz (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Henrik Fatum Stoltenberg (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-11-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-10-06 tilføjes Direktion: Henrik Fatum Stoltenberg (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-08-02 tilføjes Bestyrelse: Anne Sophie Flørnæss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-02-28 tilføjes Binavne: Spark BidCo ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-21 tilføjes Navne: Koble ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-20 fjernes Navne: Spark BidCo ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-21 tilføjes Vedtægter: 2023-02-21 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-01-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Juel Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Torp Laursen (formand) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holsted Park 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 74.922,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-01-12 tilføjes Vedtægter: 2023-01-12 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-12-19 tilføjes Direktion: Pål Hardersen Prydz (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2022-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive holdingvirksomhed, yde rådgivnings- og ledelsesservice til direkte ejede datterselskaber samt sådan lignende virksomhed, som til enhver tid besluttes af virksomhedens ledelse. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-19 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: Koble Holding ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Navne: Spark BidCo ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-19 tilføjes Stiftere: Koble Holding ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)