Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Boelskifte Mogensen | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kynde Frederiksen | 19.04.2024 | formand |
Peter Mühlendorph Egehoved | 22.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Daniel Blom Rasmussen | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Jørgensen Kjær | 11.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Boelskifte Mogensen | 15.03.2023 | 18.04.2024 | formand |
Poul Thyregod | 11.12.2022 | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Kirchner | 11.12.2022 | 15.03.2023 | formand |