Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@clear-water.dk (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: ao@annilandmand.dk (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-26 tilføjes Vedtægter: 2023-10-26 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-03-26 tilføjes Vedtægter: 2023-03-26 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Steen Gellert-Kristensen (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slimmingevej 16, 4682 Tureby (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Bestyrelse: Steen Gellert-Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Direktion: Anni Inge Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-13 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ao@annilandmand.dk (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2022-12-13 tilføjes Legale ejere: 4682 SGK ApS, 4682 AO ApS, 4682 BN ApS, 4682 RSN ApS, 4682 KNO ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Navne: Clear-Water ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Reelle ejere: Steen Gellert-Kristensen (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Stiftere: 4682 SGK ApS, 4682 RSN ApS, 4682 KNO ApS, 4682 BN ApS, 4682 AO ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)