Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-05 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2023-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ghintell ApS. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ijovi ApS. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zealth ApS. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-14 tilføjes Bestyrelse: Pernille Fruensgaard Zacho (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-14 tilføjes Vedtægter: 2023-11-14 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Bestyrelse: Poul Henning Zacho (formand) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Direktion: Jesper Løkkegaard Fruensgaard Zacho (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-12 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Legale ejere: Zealth Holding ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Navne: Zealth Group ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Reelle ejere: Jesper Løkkegaard Fruensgaard Zacho (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2022-12-12 tilføjes Stiftere: Zealth Holding ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)