Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 52, 3. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: injectordoor@hotmail.com (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Lars Larsen (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Yuying Huang (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Yuying Huang (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-01-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Larsen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-12-13 tilføjes Direktion: Lars Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-13 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Legale ejere: Yuying Huang (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-13 tilføjes Navne: Auki Marine Protein ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Reelle ejere: Yuying Huang (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Stiftere: Yuying Huang (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)