Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-08 tilføjes Navne: Vinten Salg og Rådgivning ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: Vinten Salg og Rådgivning 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinten Skovvej 42, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Direktion: Søren Soelberg (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor Commercial Real Estate samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-16 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Legale ejere: SSO Holding 2017 ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Navne: Vinten Salg og Rådgivning 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Soelberg (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Stiftere: SSO Holding 2017 ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)