Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barmstedt Alle 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Barmstedt Alle 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-04-12 tilføjes Bestyrelse: Mats Arne Remnelid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: SPG SIGTEVÆV ApS, Mats Arne Remnelid (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: SPG SIGTEVÆV ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barmstedt Alle 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2022-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Barmstedt Alle 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barmstedt Alle 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Peter Cederberg (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Direktion: Gunleif Mouritzen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af reserve- og sliddele til knusnings- og sigtningsindustrien samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-05 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: SPG SIGTEVÆV ApS, Henrik Peter Cederberg, Jonas Wallgren, Gunleif Mouritzen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-12-05 tilføjes Navne: Velox ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Reelle ejere: Bo Håkan Cederberg, Bo Peter Cederberg, Gunleif Mouritzen, Henrik Peter Cederberg, Jonas Wallgren (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Stiftere: SPG SIGTEVÆV ApS, Kasper Ødorf, Jonas Wallgren, Henrik Peter Cederberg, Gunleif Mouritzen (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Vedtægter: 2022-12-05 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-16)