Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-10 tilføjes Legale ejere: Frederik Sværke Jakobsen (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-10 fjernes Legale ejere: Kent Lisby Jakobsen (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-10 tilføjes Reelle ejere: Frederik Sværke Jakobsen (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-10 fjernes Reelle ejere: Kent Lisby Jakobsen (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smedshauge Energy ApS. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundhøj Allé 61, 1. 4., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Direktion: Frederik Sværke Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-15 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Kent Lisby Jakobsen (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-15 tilføjes Navne: Frederik Sværke Jakobsen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Reelle ejere: Kent Lisby Jakobsen (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Stiftere: Kent Lisby Jakobsen (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-16)