Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Bjergegaard | 01.07.2024 | 03.09.2024 | direktør |
Thang Ngoc Chien Dao | 15.12.2022 | 30.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Lundsby Jakobsen | 15.12.2022 | 03.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bjergegaard | 15.12.2022 | 03.09.2024 | formand |
Lea Borre | 15.12.2022 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thang Ngoc Chien Dao | 15.12.2022 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |