Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 18, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 52.500,00 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Legale ejere: Antler Europe Fund I AB (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Legale ejere: Antler Europe Fund I AB (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Niclas Ekdahl, Georgi Plamenov Tanev, Jakob Müller Karstoft (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Reelle ejere: Lars Niclas Ekdahl, Georgi Plamenov Tanev, Jakob Müller Karstoft (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-20 tilføjes Vedtægter: 2024-02-20 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 18, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 18, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-20 tilføjes Legale ejere: Antler Europe Fund I AB, Björkudden Holding AB, Georgi Tanev Holding ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Björkudden Holding AB, Georgi Tanev Holding ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-13 tilføjes Legale ejere: Björkudden Holding AB, Georgi Tanev Holding ApS, Jakob MK Holding ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Niclas Ekdahl, Georgi Plamenov Tanev, Jakob Müller Karstoft (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Lars Niclas Ekdahl, Georgi Plamenov Tanev, Jakob Müller Karstoft (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Niclas Ekdahl, Georgi Plamenov Tanev, Jakob Müller Karstoft (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 18, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Niclas Ekdahl (formand) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Binavne: Svöm ApS, (Swom ApS), (Svom ApS) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Direktion: Georgi Plamenov Tanev (direktør) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle badetøj og lignende udstyr, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-13 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Navne: Swöm ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Stiftere: Jakob MK Holding ApS, Georgi Tanev Holding ApS, Björkudden Holding AB (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-14)