Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bjørn Roldskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-12 fjernes Bestyrelse: Tine Jung Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-12 tilføjes Direktion: Jacob Bonde (direktør) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-12 fjernes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Bestyrelse: Tine Jung Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-12-06 tilføjes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Danmark, samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-06 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Interessenter: Farris Solenergipark Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Legale ejere: Solenergipark Farris ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Navne: K/S Farris Solenergipark (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Vedtægter: 2022-12-06 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-14)