Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitaldelvist | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 tilføjes Bestyrelse: David Johannesen Spangholm (formand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 fjernes Bestyrelse: Søren Steen Rasmussen (formand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 7, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Hammer-Jakobsen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Eybye Dam (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Andreas Eybye Dam (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-09-25 tilføjes Bestyrelse: Jonas Angelsø Hjortshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@healthbuddy.eu (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-12-09 tilføjes Bestyrelse: Søren Steen Rasmussen (formand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2022-12-09 tilføjes Direktion: Andreas Eybye Dam (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed med udvikling, rådgivning og salg af digitale sundhedsløsninger og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-09 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Legale ejere: Andreas Eybye Dam (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-12-09 tilføjes Navne: HealthBuddy P/S (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Reelle ejere: Andreas Eybye Dam (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Stiftere: Andreas Eybye Dam (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af komplementaren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Vedtægter: 2022-12-09 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-12)