Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Maya Due Rosendal (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Lene Due Rosendal, Thomas Rosendal (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Maya Due Rosendal, Lene Due Rosendal, Thomas Rosendal (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Lene Due Rosendal, Thomas Rosendal (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-18 tilføjes Vedtægter: 2023-01-18 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedhavevej 1, 8471 Sabro (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Direktion: Lene Due Rosendal (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-08 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Legale ejere: Lene Due Rosendal, Thomas Rosendal, T. ROSENDAL HOLDING ApS, L.D. ANNESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-12-08 tilføjes Navne: TLM Invest ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Reelle ejere: Lene Due Rosendal, Thomas Rosendal, Lene Due Rosendal, Thomas Rosendal (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Stiftere: Thomas Rosendal, T. ROSENDAL HOLDING ApS, Lene Due Rosendal, L.D. ANNESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-09)