Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Skoven 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Thomas Cramer Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-04-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Legale ejere: Thomas Cramer Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Navne: Thorik TCD Holding ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Reelle ejere: Thomas Cramer Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Skoven 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Direktion: Thomas Cramer Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-04-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Legale ejere: Thomas Cramer Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Navne: Thorik TCD Holding ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Cramer Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-11-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Vedtægter: 2022-11-03 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-20)