Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 tilføjes Direktion: Christian Trads Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Direktion: Michael Birger Madsen Lillelund (direktør) (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-05-17 tilføjes Bestyrelse: Leon Vad Laxy Christensen (formand) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-16 fjernes Bestyrelse: Jacob Grønlykke (formand) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-08-01 tilføjes Direktion: Michael Birger Madsen Lillelund (direktør) (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-08-01 fjernes Direktion: Christian Trads Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-08-01 tilføjes Legale ejere: Fagerholt & Co. ApS, ML Next Level ApS, ANGU HOLDING ApS, C. TRADS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-08-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Hartvigsen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: Fagerholt & Co. ApS, ANGU HOLDING ApS, C. TRADS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Torben Hartvigsen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Bestyrelse: Jacob Grønlykke (formand) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-07-03 fjernes Bestyrelse: Mikkel Schmidt Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-02 fjernes Bestyrelse: Sisse Droob Knudsen (formand) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.h2ofagerholt.com (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@h2ofagerholt.com (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-08 tilføjes Bestyrelse: Sisse Droob Knudsen (formand) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-12-08 tilføjes Direktion: Christian Trads Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med tekstiler, footware og accessories samt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-08 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Legale ejere: Fagerholt & Co. ApS, ANGU HOLDING ApS, C. TRADS HOLDING ApS, H2O SPORTSWEAR HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-12-08 tilføjes Navne: H2OFagerholt a/s (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Reelle ejere: Torben Hartvigsen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Stiftere: H2O SPORTSWEAR HOLDING ApS, Fagerholt & Co. ApS, C. TRADS HOLDING ApS, ANGU HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-08)