Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Formål | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 tilføjes Bestyrelse: Jan Høgh Kristensen (formand) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-16 fjernes Bestyrelse: Bo Helligsøe (formand) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-16 tilføjes Legale ejere: LHN EJENDOMME ApS, Bohai Invest ApS, Stampe Sørensen Holding ApS, Nissen Sørensen Holding ApS, Listom ApS, AKKJ HOLDING ApS, HINGEBERG & HEBSGAARD HOLDING ApS, T.H. RASMUSSEN INVEST ApS, JAKRI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-16 fjernes Legale ejere: Crescendo Invest A/S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-16 fjernes Reelle ejere: Christian Gersdorff Stenbjerre, Peter Alexis Georg Jein (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 8, 3., 8260 Viby J (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 8, 3., 8260 Viby J (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje ejendommen beliggende Remmehuse 2 til 46, lige numre, 7430 Ikast. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-03 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 12.093.000,00 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-04 tilføjes Navne: A/S Bolig Remmehuse Ikast (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-03 fjernes Navne: Fink Ejendomme Remmehuse Syd ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-04 tilføjes Vedtægter: 2024-02-04 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 8, 3., 8260 Viby J (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 7, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@finkejendomme.dk (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Bo Helligsøe (formand) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Jacob Fink (formand) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Christian Gersdorff Stenbjerre (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Thomas Asmussen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Crescendo Invest A/S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Fink Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Gersdorff Stenbjerre, Peter Alexis Georg Jein (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Jacob Fink (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejlstrupvej 7, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Bestyrelse: Jacob Fink (formand) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Direktion: Thomas Asmussen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at opføre, sælge og udleje fast ejendom (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-05 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@finkejendomme.dk (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: Fink Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Navne: Fink Ejendomme Remmehuse Syd ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-05 tilføjes Reelle ejere: Jacob Fink (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-12-05 tilføjes Stiftere: Fink Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af bestyrelsesformanden (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-05 tilføjes Vedtægter: 2022-12-05 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-08)