Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 fjernes Direktion: Sebastian Landt (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC Fanø ApS. (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Postvejen 23, 6720 Fanø (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Direktion: Sebastian Landt (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-12-02 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Legale ejere: Sebastian Landt (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Navne: S. Landt Holding ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Landt (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Stiftere: Sebastian Landt (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-12-02 tilføjes Vedtægter: 2022-12-02 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-08)