Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-05-03 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-03 tilføjes Bestyrelse: Torkild Stenbock (formand) (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-03 tilføjes Direktion: Torkild Stenbock (direktør) (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@medu.no (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-03 tilføjes Vedtægter: 2023-05-03 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-25 fjernes Bestyrelse: Torkild Stenbock (formand) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-25 fjernes Direktion: Torkild Stenbock (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-13 fjernes Legale ejere: Medu AS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 4., 1256 København K (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Bestyrelse: Torkild Stenbock (formand) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-11-29 tilføjes Direktion: Torkild Stenbock (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte investering i virksom¿heder med tilknytning til sund¿hedssektoren, herunder gennem deltagelse i helt eller delvist ejede virksomheder eller andre forenin¿ger eller investering i andre fi¿nansielle instrumenter, der di¿rekte eller indirekte kan være eg¿nede til at give virksomheden ad¿gang til investeringer relateret til sundhedssektoren, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-29 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Legale ejere: Medu AS, Medu AS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-11-29 tilføjes Navne: Medu Danmark ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Stiftere: Medu AS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-11-29 tilføjes Vedtægter: 2022-11-29 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-25)