Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 16, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Direktion: Rasmus Starklit Mindrup (direktør) (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-24 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: rvmindrup@gmail.com (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Legale ejere: Rasmus Starklit Mindrup (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Navne: Luuma Holding ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Starklit Mindrup (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Stiftere: Rasmus Starklit Mindrup (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Vedtægter: 2022-11-24 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-30)