Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 32, 1408 København K (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Direktion: Tobias Pyndt Steinmann (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Tobias Pyndt Steinmann, Jesper Bjarke Andersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Navne: TSJA Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Tobias Pyndt Steinmann, Jesper Bjarke Andersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Stiftere: Tobias Pyndt Steinmann, Jesper Bjarke Andersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 32, 1408 København K (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Direktion: Tobias Pyndt Steinmann (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Legale ejere: Tobias Pyndt Steinmann, Jesper Bjarke Andersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Navne: TSJA Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Reelle ejere: Tobias Pyndt Steinmann, Jesper Bjarke Andersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Stiftere: Tobias Pyndt Steinmann, Jesper Bjarke Andersen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Vedtægter: 2022-11-18 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)